Hanes ariannol VOLUNTARY ACTION LEICESTER
Rhif yr elusen: 509300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.33m | £3.03m | £2.58m | £2.81m | £3.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.97m | £2.93m | £2.47m | £2.69m | £3.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £804.44k | £561.54k | £535.08k | £439.33k | £318.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £119.93k | £113.39k | £208.04k | £71.32k | £14.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £480 | £185 | £3.17k | £1.56k | £1.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.15m | £2.81m | £2.46m | £2.58m | £2.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £181.46k | £219.32k | £117.41k | £228.00k | £253.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.84m | £2.74m | £2.32m | £2.50m | £2.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £127.11k | £184.34k | £148.75k | £188.72k | £266.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.75k | £6.40k | £6.70k | £6.75k | £8.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £38.51k | £266.50k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.