READING SAMARITANS

Rhif yr elusen: 1170632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides confidential emotional support, by telephone, text message, email or face to face, to those in distress or at risk of suicide.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £60,309
Cyfanswm gwariant: £52,345

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Reading

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Chwefror 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Stephen Scott Ymddiriedolwr 18 April 2025
Dim ar gofnod
Atul Khetarpal Ymddiriedolwr 10 October 2024
Dim ar gofnod
Sarah Jane Bowsher Ymddiriedolwr 10 November 2022
WAY WIDOWED AND YOUNG
Derbyniwyd: Ar amser
Sophie Elisabeth McBean Ymddiriedolwr 25 October 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Jane Hayes Ymddiriedolwr 25 January 2022
Dim ar gofnod
Hetal Patel Ymddiriedolwr 11 November 2021
Dim ar gofnod
Ester Margaret Malca May Ymddiriedolwr 31 August 2021
Dim ar gofnod
Helen Elizabeth Blanchard Ymddiriedolwr 31 August 2021
Dim ar gofnod
Justin John Henniker Bedingfeld Ymddiriedolwr 08 February 2021
APOPO UK
Derbyniwyd: Ar amser
Darren Jones Ymddiriedolwr 07 November 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.89k £31.89k £59.42k £37.04k £60.31k
Cyfanswm gwariant £33.11k £33.11k £45.90k £44.00k £52.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.57k £4.05k £26.52k £7.89k £4.18k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 19 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 19 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 28 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 28 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 25 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 25 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 06 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 06 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 17 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 17 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 12/11/1970 AS AMENDED ON 13/10/1985 AS AMENDED ON 23/06/1986 AS AMENDED ON 27/11/2003 AS AMENDED ON 30 JAN 2016 AS AMENDED ON 01 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 2.1 TO WORK FOR THE ASSISTANCE OF PERSONS WHO ARE SUICIDAL, DESPAIRING OR IN DISTRESS BY PROVIDING A SERVICE PRIMARILY INTENDED FOR THE BENEFIT OF PERSONS IN READING AND THE SURROUNDING AREA (BUT WITHOUT SPECIFIC LIMITATIONS AS TO AREA) TO ENABLE SUCH PERSONS TO RECEIVE IMMEDIATE HELP, COMPASSION AND BEFRIENDING FROM MEMBERS OF THE CHARITY SELECTED AND PREPARED FOR THE PURPOSE WORKING UNDER DIRECTION; AND ALSO WHERE APPROPRIATE, IN ACCORDANCE WITH SAMARITAN PROCEDURE, REFERRAL TO PERSONS HAVING SPECIALIST OR PROFESSIONAL SKILLS, AND 2.2 TO SUPPORT THE COMPANY AND AID IN THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF PROBATIONARY BRANCHES AND THE SUPPORT OF RECOGNISED BRANCHES OF SAMARITANS.
Maes buddion
READING AND SURROUNDING AREA
Hanes cofrestru
  • 15 Chwefror 1972 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
59a Cholmeley Road
Reading
Berkshire
RG1 3NB
Ffôn:
01189660903