EMMAUS STAFFORDSHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVISION OF ACCOMMODATION AND WORK TO PREVIOUSLY HOMELESS PEOPLE. SOCIAL FURNITURE SCHEME RECYCLING FACILITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £60,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2017: Cofrestrwyd
- EMMAUS NORTH STAFFS (Enw gwaith)
- EMMAUS POTTERIES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastair Douglas Beacon | Ymddiriedolwr | 11 October 2024 |
|
|
||||
Lori Lei Wood Williams | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Paul Joseph McShane | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Charles William Harris | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Claire Louise Sherlock | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
JOHN BERNARD FARRAR MAAT DCHA | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
GEORGE HAYLOCK ALMOND CBE DL | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|||||
TONY STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £434.94k | £378.44k | £417.41k | £540.56k | £508.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £329.47k | £364.47k | £479.97k | £525.46k | £546.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £39.96k | £40.00k | £40.07k | £30.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £136.58k | £53.11k | N/A | £47.47k | £60.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £24.35k | £19.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £119.43k | £402.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £396.26k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £518 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £1.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £174.15k | £267.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £351.31k | £278.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £174.15k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £9.26k | £7.18k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £2 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £268.15k | £148.62k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £2 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £101.01k | £87.95k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 25 Mehefin 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 25 Mehefin 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE ALLEVIATION AND RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS ARISING THEREFROM, IN CONFORMANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE EMMAUS MOVEMENT AS PUBLISHED FROM TIME TO TIME BY EMMAUS UK, TO THOSE IN NEED WITHOUT DISTINCTION BY: 1) THE PROVISION OF ACCOMMODATION, OR ASSISTANCE IN SUCH PROVISION, FOR HOMELESS PEOPLE IN THE STAFFORDSHIRE AREA AND SUCH OTHER PLACES AS MAY SEEM APPROPRIATE FROM TIME TO TIME (THE BENEFICIARIES). 2) THE REHABILITATION OF THE BENEFICIARIES AS APPROPRIATE AND THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, EMPLOYMENT TRAINING) AND WORK OPPORTUNITIES AND SATISFACTION FOR THE BENEFICIARIES WITH THE PURPOSE OF DEVELOPING THEIR SKILLS TO ENABLE THEM TO GAIN EMPLOYMENT IN THE FUTURE AND THEREBY DEVELOP A SENSE OF SELF WORTH AND DIGNITY THROUGH HAVING A SELF-SUPPORTING LIFE. 3) THE SUPPORT OF THE WORK OF OTHER EMMAUS COMMUNITIES AND EMMAUS GROUPS OR OTHER AGENCIES IN THE RELIEF OF POVERTY AND HOMELESSNESS WHETHER IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE IN THE WORLD AND IN PARTICULAR (WITHOUT LIMITATION) BY THE EXCHANGE OF RESOURCES, INFORMATION AND EXPERTISE WITH OTHER EMMAUS MOVEMENT PROJECTS WORLDWIDE. 4) THE FULFILLING OF SUCH OTHER PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE RECOGNISED BY ENGLISH LAW AS BEING CHARITABLE AND WHICH THE CHARITY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Emmaus North Staffs
New Hall Street
STOKE-ON-TRENT
ST1 5HQ
- Ffôn:
- 01782 846111
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window