ymddiriedolwyr Newport and Carisbrooke PCC
Rhif yr elusen: 1170906
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Hewitt | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Rolf | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Lorraine Grundon | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Deborah Cook | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Peta Adrienne Stevenson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Rev Emma Cooksey | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|||||
Stephanie Taylor | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|
||||
THOMAS ARTHUR HARDEN | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|
||||
Rev Stephen Alan Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Gemma Louise Torrington | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
David Graham Salter | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|||||
Richard Hugh Smout | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|||||
Ruth Elizabeth Chambers | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Allan George Timbrell | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
PETER BARRY EDNAY | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Stephen Alfred Sibbeck Smith | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Peter John Whitlock | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Marian Elizabeth Brett-Hill | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Anne Cameron Hewitt | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Anne Susan Smout | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Janet Holliday | Ymddiriedolwr | 30 March 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.