Hanes ariannol PETRA ECCLESTONE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1171573
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2019 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £804.00k £348.11k £398.67k £437.53k £387.23k
Cyfanswm gwariant £611.00k £808.65k £586.59k £404.93k £1.32m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £800.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £2.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £596.00k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £15.00k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £32.00k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A