Hanes ariannol PACT HOUSE STANLEY

Rhif yr elusen: 1172612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £70.82k £187.15k £240.73k £205.81k £215.63k
Cyfanswm gwariant £83.07k £129.70k £172.12k £206.87k £253.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £21.00k N/A N/A £54.58k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £7.84k £25.00k £142.55k £70.72k £61.78k