SOUTH STAFFORDSHIRE MEDICAL CENTRE CHARITABLE TRUST - THE ROTHA ABRAHAM BEQUEST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making grants to members of the medical profession in the Wolverhampton area to help them to improve the quality of medical care for the inhabitants of Wolverhampton
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELLE MARIE MONNES-THOMAS | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|||||
John Murphy | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
RONALD JOHN CULLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.37k | £22.86k | £17.45k | £14.60k | £19.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.77k | £51.93k | £4.09k | £14.86k | £4.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 21 Chwefror 2025 | 382 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 21 Chwefror 2025 | 747 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 16 Tachwedd 2022 | 284 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 12 Ebrill 2021 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 24 SEPTEMBER 1979
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE FROM THE MEDICAL CENTRE THE STUDY AND GENERAL KNOWLEDGE OF SCIENCE AND MEDICINE AND ALL MATTERS RELATING TO THE PROGRESS AND DEVELOPMENT OF ALL BRANCHES OF MEDICINE AND SURGERY AND IN PARTICULAR TO FOUND, AID, MAINTAIN AND ENDOW SCHOLARSHIPS AND BURSARIES TO ENABLE MEMBERS OF THE MEDICAL PROFESSION IN WOLVERHAMPTON TO CONTACT MEMBERS OF THE MEDICAL PROFESSION IN OTHER LANDS AND TO TRAVEL FOR THE PURPOSE OF LEARNING NEW TECHNIQUES AND NEW METHODS OF MANAGEMENT OF DISEASES IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY OF MEDICAL CARE FOR THE INGABITANTS OF WOLVERHAMPTON.
Maes buddion
WOLVERHAMPTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
F B C Manby Bowdler
6-10 George Street
WOLVERHAMPTON
WV2 4DN
- Ffôn:
- 01902392484
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window