Hanes ariannol ST PAULS CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL LANGLEYBURY SUPPORT FUND
Rhif yr elusen: 1173472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.82k | £13.42k | £10.88k | £11.57k | £10.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.23k | £6.98k | £3.30k | £17.75k | £9.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.