Hanes ariannol THE LENOX PROJECT

Rhif yr elusen: 1171252
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 22/01/2020 22/01/2021 22/01/2022 22/01/2023 22/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.56k £210 £1.16k £407 £0
Cyfanswm gwariant £5.07k £1.31k £754 £754 £1.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A