Hanes ariannol BRITISH WILDLIFE RESCUE CENTRE

Rhif yr elusen: 1171813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.00k £47.30k £68.72k £36.37k £78.80k
Cyfanswm gwariant £37.00k £30.08k £45.15k £43.48k £47.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.68k £5.13k N/A N/A