Hanes ariannol OVERCOMERS PRAISE INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1172776
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.60k | £13.59k | £14.57k | £4.88k | £12.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.64k | £13.59k | £11.66k | £5.85k | £9.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.