ymddiriedolwyr THE JO COX FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1170836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geethika Jayatilaka | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Amanda Chetwynd-Cowieson | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Nisha Jani | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Rosamund Blomfield-Smith | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Jennie Richmond | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Samantha Jayne Vickers | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Steve Morris | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
ELOISE TODD | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.