BHS TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting the relief of financial hardship amongst former employees of Bhs Ltd, their dependants and retired employees of the company.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Awst 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 276828 BHS LTD EMPLOYEES TRUST FUND
- 20 Chwefror 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Martyn Jones | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Angela Joan Curchin | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Susan Amanda Taylor | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Beverley Edgar | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Robert Andrew Eller | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Charles Robinson Gibson | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
DAVID CHARLES JOHN CRUDGE | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
SUSAN JANE TOPPING | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.38k | £69.01k | £73.49k | £64.64k | £72.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £211.58k | £225.42k | £254.29k | £364.63k | £368.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Feb 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP OF PERSONS WHO WERE IN THE EMPLOY OF BHS AT ANY TIME BEFORE AND/OR ON THE 31ST AUGUST 2016 AND THEIR DEPENDENTS BY: • MAKING GRANTS AND LOANS TO INDIVIDUALS; AND • PROVIDING OTHER FORMS OF SUPPORT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY SHORT BREAKS AND ADVOCACY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Knoll Place
Walmer
DEAL
Kent
CT14 7LX
- Ffôn:
- 07495723550
- E-bost:
- bhstrustfund2@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window