ymddiriedolwyr BHS TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1171705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Martyn Jones | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Angela Joan Curchin | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Susan Amanda Taylor | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Beverley Edgar | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Keith Andrew Smalls | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Robert Andrew Eller | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Charles Robinson Gibson | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
DAVID CHARLES JOHN CRUDGE | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
SUSAN JANE TOPPING | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.