Ymddiriedolwyr SADLERS WELLS COMMUNITY WOODLAND CIO
Rhif yr elusen: 1171849

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr KATHERINE FRANCES CLARE HUTCHINSON | Cadeirydd | 14 March 2021 |
|
|||||
Rebecca Mitchelson | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Jessica Hitchmough | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Michael JOHN Thomas | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Paul Andrew Fairclough | Ymddiriedolwr | 14 March 2021 |
|
|
||||
Derek Burrows | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN BOURNE | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
DAVID CLAPPERTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|||||
ROBERT WILLIAM HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||
Nicola Mary Badger | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.