Hanes ariannol WINSTER PARISH ROOM

Rhif yr elusen: 509346
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.75k £19.22k £1.62k £316 £1.65k
Cyfanswm gwariant £1.12k £2.44k £3.74k £4.24k £2.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.19k N/A N/A N/A