Hanes ariannol ALDRIDGE FOUNDATION CIO
Rhif yr elusen: 1170932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £659.82k | £905.40k | £835.63k | £866.49k | £613.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £558.23k | £699.37k | £821.50k | £862.09k | £653.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £606.02k | £885.68k | £816.76k | £856.63k | £610.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £5.99k | £450 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £92 | £304 | £56 | £78 | £64 | |
|
Incwm - Arall | £53.71k | £13.43k | £18.37k | £9.78k | £2.69k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £558.23k | £651.18k | £774.92k | £821.84k | £612.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £48.19k | £46.58k | £40.24k | £41.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.18k | £16.83k | £9.46k | £9.69k | £9.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £300.50k | £293.39k | £467.93k | £362.87k | £131.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.