Hanes ariannol SPRINGWELL COMMUNITY HUB

Rhif yr elusen: 1171744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.33k £26.34k £24.40k £17.74k £65.55k
Cyfanswm gwariant £19.50k £22.82k £17.30k £32.70k £41.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.20k N/A N/A £7.94k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £15.43k £8.00k £1.21k N/A