ymddiriedolwyr URMSTON CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1170825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Anthony Cooper | Cadeirydd | 18 September 2019 |
|
|||||
Colin Williams | Ymddiriedolwr | 25 August 2023 |
|
|
||||
Ann Wragg | Ymddiriedolwr | 25 August 2023 |
|
|
||||
Pat Brocklehurst | Ymddiriedolwr | 25 August 2023 |
|
|
||||
Susan May Walsh Mrs | Ymddiriedolwr | 12 August 2019 |
|
|
||||
VALERIE CUTHBERT | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|
||||
LYNN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|
||||
MAXINE SUMMERS | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|
||||
MARGARET MARSHALL | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|||||
JANET MARY REDPATH | Ymddiriedolwr | 05 August 2018 |
|
|
||||
ANDREW JEFFRIES | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.