BEACH ACCESS NORTH EAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides all year round, free hire of beach wheelchairs at Tynemouth Longsands, Cullercoats, Whitley Bay, Blyth South Beach, Newbiggin-by-the-Sea, Bamburgh, Beadnell and South Shields.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLINE SUSAN NORAH CORFIELD | Cadeirydd | 17 April 2017 |
|
|
||||
Stephen Turnbull | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Alistair McDonald | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Helen Wood | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Nicola Crawshaw | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
ANDREW HARVEY DIVERS | Ymddiriedolwr | 30 January 2018 |
|
|||||
SUSAN ROWLEY | Ymddiriedolwr | 17 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.25k | £36.85k | £47.41k | £23.14k | £44.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.48k | £36.72k | £43.38k | £31.50k | £23.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £400 | £6.79k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 04 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | 04 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Apr 2017 as amended on 26 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THOSE IN NEED, BY REASON OF AGE, ILL-HEALTH, OR DISABILITY WHO ARE RESTRICTED IN THEIR ABILITY TO PARTICIPATE IN AND TAKE ADVANTAGE OF LOCAL BEACHES AND BEAUTY SPOTS IN THE NORTH EAST OF ENGLAND BY PROVIDING SPECIALLY ADAPTED WHEELCHAIRS AND OTHER MOBILITY AIDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 CHEVIOT VIEW
SEGHILL
CRAMLINGTON
NE23 7SS
- Ffôn:
- 03009994444
- E-bost:
- info@beachaccessnortheast.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window