ymddiriedolwyr CRIBS INTERNATIONAL LTD
Rhif yr elusen: 1173021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Rashid Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Elliot Brady | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Gwyneth Laurette Helen Lonergan | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Leonie Jayne Taylor | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Natalie Jane Luzmore | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
IAN FREDERICK CAIRNS | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
Sally Elizabeth Hyman | Ymddiriedolwr | 11 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.