PARADISE PLANTATIONS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIEVE POVERTY,SICKENESS AND ADVANCE EDUCATION OF CHILDREN
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Bangladesh
- Ghana
- India
- Pakistan
- Tiriogaethau Palesteina
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.04k | £9.50k | £7.27k | £21.66k | £24.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.00k | £13.37k | £18.27k | £19.37k | £22.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 192 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 192 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Ebrill 2023 | 173 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Ebrill 2023 | 173 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Ebrill 2023 | 536 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Ebrill 2023 | 536 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Mar 2017
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, DISTRESS AND SUFFERING AMONG ORPHANS, POOR PEOPLE, VICTIMS OF NATURAL DISASTERS AND OTHER PEOPLE IN NEED IN SUCH PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY, MAKING GRANTS OR LOANS OF FINANCIAL ASSISTANCE, PROVIDING ITEMS, EQUIPMENT, SERVICES AND FACILITIES, INCLUDING THE PROVISION OF FOOD, CLEAN WATER, CLOTHING, WATER PUMPS AND ACCOMMODATION FOR THE BENEFIT OF THE SAID PERSONS; 2) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OR THE ASSISTANCE IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES AND FACILITIES SUCH AS SCHOOLS FOR POOR PEOPLE AND ORPHANS; 3) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM IN SUCH PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROMOTING THE TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM, PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR WORSHIP AND ISLAMIC EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE QURAN AND SUNNAH OF THE PROPHET MUHAMMAD (PEACE AND BLESSINGS BE UPON HIM) AS INTERPRETED BY THE AHLE SUNNAH WAL JAMAAH SCHOOL OF THOUGHT.
Maes buddion
OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window