Hanes ariannol KENT CHALLENGER GAMES

Rhif yr elusen: 1171325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.70k £0 £25.97k £0 £22.07k
Cyfanswm gwariant £16.19k £0 £22.36k £240 £23.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.20k N/A N/A N/A N/A