ymddiriedolwyr CROWLE PARISH HALL AND RECREATION TRUST
Rhif yr elusen: 509414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Osland MOORE | Cadeirydd | 24 May 2016 |
|
|
||||
Cat Bromley | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Michael Coleman | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Patricia Elaine Butts | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Ruth Dawson-Jones | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Leslie Turner | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
ANNA DENNE | Ymddiriedolwr | 13 May 2011 |
|
|
||||
PENELOPE ROSEMARY SUSAN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.