Hanes ariannol PRESTON CARIBBEAN CARNIVAL LTD

Rhif yr elusen: 1172721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.31k £56.59k £96.03k £154.89k £173.23k
Cyfanswm gwariant £21.71k £41.49k £152.25k £132.20k £197.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A