THE OAKLEY WATERMAN CARAVAN FOUNDATION TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of sickness and to promote the preservation and protection of health by providing a respite holiday in a caravan(s) for children who are suffering from a critical or terminal illness and their families or carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2017: Cofrestrwyd
- 22 Ionawr 2025: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.46k | £37.88k | £4.57k | £16.93k | £6.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.08k | £49.45k | £41.94k | £46.00k | £47.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 117 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 117 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Mehefin 2024 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Mawrth 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Mawrth 2021 | 30 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 NOV 2016 AS AMENDED BY DEED DATED 02 NOV 2018
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND TO PROMOTE THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH BY PROVIDING A RESPITE HOLIDAY IN A CARAVAN(S) FOR CHILDREN WHO ARE SUFFERING FROM A CRITICAL OR TERMINAL ILLNESS AND THEIR FAMILIES OR CARERS. THE PROVISION OF TEMPORARY ACCOMMODATION IN AN APARTMENT(S) CLOSE TO SOUTHAMPTON GENERAL HOSPITAL FOR CHILDREN AND THEIR FAMILIES OR CARERS WHO ARE UNDERGOING TREATMENT FOR A CRITICAL OR TERMINAL ILLNESS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window