ymddiriedolwyr LANCASTER UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1172269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerys Evans | Cadeirydd | 01 July 2023 |
|
|
||||
Ariana Dell | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Santiago Siabato Trujillo | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Joshua Connor Newsham | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Thomas Cross | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Samuel Alexander Hedges | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Jack William Watson | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Nathan Mooney | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Harrison Stewart | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|||||
Michael Charles Leckie | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Richard Michael Soper | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
David Philip Morris | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Amanda Chetwynd | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.