THE SAFFI FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ASIA The advancement of Education in Asia within disadvantaged and underprivileged schools, by providing and assisting in the provision of facilities for education and welfare of pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- India
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2017: CIO registration
- THE JIG CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- THE ROBERT STAPLES CHARITY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Staples | Cadeirydd | 05 January 2017 |
|
|||||
GILLIAN ELIZABETH MUSSON | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|||||
CHRISTINE FLITCROFT | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH PAULA HAWKER | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
SANDRA JOHNSON | Ymddiriedolwr | 05 January 2017 |
|
|
||||
JEREMY DENT | Ymddiriedolwr | 05 January 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £310.82k | £180.00k | £235.48k | £411.01k | £200.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £269.04k | £213.31k | £219.27k | £309.49k | £266.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 27 MAR 2017 AMENDED ON 10 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ASIA BY SUCH MEANS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: *PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AND THE WELFARE OF PUPILS *PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 INCLUDING THE AWARD TO SUCH PERSONS OF SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS AT ANY ESTABLISHMENT OF EDUCATION *PREPARING PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE OR PROFESSION ON LEAVING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT *ASSIST IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT ANY CHARITY IN ASIA WHOSE AIMS INCLUDE ADVANCING EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 BY DEVELOPING THEIR MENTAL, PHYSICAL AND MORAL CAPABILITIES THROUGH EDUCATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES 2. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN ASIA BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 MAIN STREET
NORTH RAUCEBY
SLEAFORD
NG34 8QP
- Ffôn:
- 01400262196
- E-bost:
- saffisandra@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window