ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PHILIP, EARLS COURT ROAD, LONDON
Rhif yr elusen: 1172886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (203 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasia Alshanskaya | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Charles David Micklethwright | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Petya Plamenova Todorova | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Meron Gwiggner | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Diana von Preuschen | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Matthew Dionysios Livas | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Peninah Kamatsiko | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Simon Cox | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
Rev Margaret Ayo | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
KAREN ANGELA LOGGEY | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
MALLINDI JANE BALDESSARRO | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
JAMIE SUE MANGAN | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Rev PHILIPPA ANNE TURNER | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|||||
RUPERT PAUL STEELE OBE | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|
||||
ANTONIO OSCAR ODHIAMBO AIDAH | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|
||||
CHANDRA TAMBIMUTTU | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|
||||
CHRIS LORNA LUXTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.