Hanes ariannol ST GEORGE STREET CAPITAL
Rhif yr elusen: 1171470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (261 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £765.41k | £0 | £6.12m | £4.94m | £155.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £777.94k | £1.24m | £3.45m | £4.27m | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £765.41k | N/A | £1.26m | £4.77m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £4.86m | £166.67k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £777.94k | N/A | £3.45m | £4.16m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £107.65k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.