Hanes ariannol NOTTINGHAM CHRISTADELPHIAN ECCLESIA (JARVIS AVENUE HALL)

Rhif yr elusen: 1171064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.80k £23.87k £15.56k £17.78k £15.69k
Cyfanswm gwariant £14.47k £33.47k £11.75k £22.74k £13.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A