ymddiriedolwyr ACTIVE BRAINTREE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1176734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joby Humm | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Tristan Easey | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Hollie Wood | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Simon John Stephen King | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
David John Wilson | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
JOHN WOOD | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
FRANCESCO RICCI | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Jake Turner | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.