Hanes ariannol NORTHERN CHORDS FESTIVAL

Rhif yr elusen: 1172767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.94k £17.47k £39.24k £17.29k £20.39k
Cyfanswm gwariant £24.74k £10.81k £35.59k £26.51k £21.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A