Hanes ariannol LITTLE DOVES CHRISTIAN PRESCHOOL LIMITED

Rhif yr elusen: 1173085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £136.85k £120.81k £133.08k £161.15k £195.11k
Cyfanswm gwariant £125.39k £108.68k £130.10k £160.91k £181.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £96.58k £98.69k £87.24k £108.86k £126.19k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A