Hanes ariannol ROCK 'N' SOUL SINGERS

Rhif yr elusen: 1173836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.62k £2.16k £5.79k £10.96k £11.50k
Cyfanswm gwariant £4.68k £2.61k £4.33k £10.64k £11.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £250 N/A N/A