Hanes ariannol SYA

Rhif yr elusen: 1172685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £423.77k £591.35k £445.72k £584.57k £1.32m
Cyfanswm gwariant £414.14k £422.37k £489.44k £583.52k £652.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £300.00k £321.54k £295.58k £251.27k £235.43k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £69.43k £1.50k £68.50k £769.12k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £188.30k N/A £250.97k £962.67k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £3.67k N/A £29.01k £25.61k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £349.72k N/A £302.08k £319.98k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £1.74k N/A £2.51k £10.36k
Incwm - Arall N/A £47.93k N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £390.14k N/A £515.10k £625.79k
Gwariant - Ar godi arian N/A £2.70k N/A £17.56k £26.31k
Gwariant - Llywodraethu N/A £8.76k N/A £1.80k £9.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £29.53k N/A £50.86k £0