Ymddiriedolwyr SYA
Rhif yr elusen: 1172685

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donna Leeding | Cadeirydd | 23 November 2018 |
|
|
||||
Robert Pinsent | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
David Henry Bishop | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Aleesha Marie Ellen Skett | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Jon Wellman | Ymddiriedolwr | 20 December 2021 |
|
|
||||
Nicholas Bardsley | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.