Hanes ariannol LYDE GREEN COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1172725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £73.98k £92.20k £92.20k £114.38k £138.44k
Cyfanswm gwariant £65.40k £93.00k £92.30k £102.54k £105.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £26.33k £27.42k £6.80k N/A £1.50k