ymddiriedolwyr THE SALESPEOPLE'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1171272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gibson | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
John Ross | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|||||
Robert Antony John Day | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|||||
Phillip Albert Monk | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
Barry Quinn | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
||||
MARK PHILIP SHERIDAN | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
KEITH JAMES PAYNE | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
GILLIAN LOUISE TATE BSC HONS | Ymddiriedolwr | 31 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.