Hanes ariannol GREAT ANGELS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1172389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £958 £16.90k £14.72k £11.11k £10.99k
Cyfanswm gwariant £9.49k £16.88k £14.58k £9.43k £5.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £10.00k N/A N/A