ymddiriedolwyr NEUADD BENTREF RHIWLAS
Rhif yr elusen: 509488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elfyn Jones-Roberts | Cadeirydd | 17 July 2018 |
|
|
||||
Lowri Ann James | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Angharad Sian OWEN | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||
Gillian Walker | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Sharon Griffith | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Dafydd Roberts | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
IONA JONES | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|||||
Linda Mary Jones | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Cynrig Ellis Hughes | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Elwyn Jones | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Catherine WHEELOCK | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.