ymddiriedolwyr COUNTY IN THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1172602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAYDN JOHN AMES | Cadeirydd | 12 August 2015 |
|
|
||||
Rhys Jones | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Jane Beckett | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jill Manship | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
David Greenhaf | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Salvatore Scarpato | Ymddiriedolwr | 13 August 2020 |
|
|
||||
Danielle Seivwright | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
Samantha Scott | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
JOHN RELISH | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.