GURDWARA GURU NANAK PARKASH, COVENTRY

Rhif yr elusen: 509504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Gurudwara (Sikh Temple)

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Coventry

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Ionawr 1980: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GURUDWARA GURU NANAK PARKASH, COVENTRY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Amarjit Singh Khatra Cadeirydd 21 May 2023
Dim ar gofnod
Gurjeet Singh Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Mohinder Singh Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Dalwinder Singh Sandhu Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
SITAL AMRIK SINGH SOHAL Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Major Singh Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Galen Singh Bahia Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Daljit Dhami Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Jagroop Singh Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Simranpal Singh Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Kashmir Singh Johal Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Jaswinder Singh Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Gulvinder Singh Liddar Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Pargat Singh Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Jaswinder Kaur Thandi Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Hardip Kaur Shergill Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Inderpal Singh Sangha Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Pardeep Singh Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Kulwant Singh Manak Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Harpal Singh Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Narinder Kaur Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £313.86k £565.47k £719.45k £959.60k £1.05m
Cyfanswm gwariant £272.23k £280.28k £453.08k £554.52k £708.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £486.22k £705.05k £946.27k £1.01m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £12.60k £14.40k £13.33k £38.59k
Incwm - Arall N/A £66.65k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £0 £14.52k £501.20k £605.69k
Gwariant - Ar godi arian N/A £280.28k £392.81k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £14.52k £3.78k £3.84k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £45.74k £53.31k £102.48k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Asedau hunan ddefnydd N/A £4.65m £4.72m £5.02m £5.94m
Buddsoddiadau tymor hir N/A £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau N/A £170.21k £218.18k £323.71k £349.78k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A £162.90k £17.38k £15.96k £626.26k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 07 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 07 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 02 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
71-81 HARNALL LANE WEST
COVENTRY
CV1 4FB
Ffôn:
02476226057