THE ELIZABETH COTEMAN FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing financial, practical and emotional support to those diagnosed with pancreatic cancer and their families/carers through appropriate referral and signposting in a way that will improve quality of life. Supporting research into pancreatic cancer. Working in partnership to achieve better outcomes. The charity operates across the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD COTEMAN | Cadeirydd | 01 March 2017 |
|
|
||||
GEMMA COTEMAN | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
EMMA LANE | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
LAURA COTEMAN | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.45k | £10.13k | £2.72k | £5.79k | £4.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.97k | £3.61k | £10.56k | £8.63k | £7.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Mar 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT AND THE RELIEF OF NEED AMONG INDIVIDUALS, FAMILIES AND GROUPS LIVING WITH A DIAGNOSIS OF PANCREATIC CANCER OR PANCREATITIS BY: • OFFERING GRANTS TO THOSE GROUPS WORKING WITH INDIVIDUALS, FAMILIES AND GROUPS LIVING WITH A DIAGNOSIS OF PANCREATIC CANCER OR PANCREATITIS. • OFFERING GRANTS TO NHS CLINICAL PANCREATIC CANCER SERVICES WHERE THIS WILL DIRECTLY IMPROVE SERVICES AND SUPPORT FOR INDIVIDUALS AND FAMILIES LIVING WITH A DIAGNOSIS OF PANCREATIC CANCER OR PANCREATITIS, AND WHERE FUNDING WOULD NOT OTHERWISE BE AVAILABLE. • SUPPORTING RESEARCH INTO PANCREATIC CANCER WITH SELECTED GRANTS FOR RESEARCH TEAMS AND PANCREATIC CANCER PATIENTS PARTICIPATING IN CLINICAL TRIALS AND PROMOTING THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH. •RAISING AWARENESS OF PANCREATIC CANCER AND ITS EFFECTS. • PROVIDING FINANCIAL, PRACTICAL AND EMOTIONAL SUPPORT TO THOSE DIAGNOSED WITH PANCREATIC CANCER AND THEIR FAMILIES AND CARERS THROUGH APPROPRIATE REFERRAL AND SIGNPOSTING IN A WAY THAT WILL IMPROVE QUALITY OF LIFE. • WORKING IN PARTNERSHIP WITH OTHER RELEVANT CHARITIES AND GROUPS TO ACHIEVE BETTER OUTCOMES FOR THOSE DIAGNOSED WITH PANCREATIC CANCER AND THEIR FAMILIES AND CARERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 Thornton Court
Girton
CAMBRIDGE
CB3 0NS
- Ffôn:
- 01223782171
- E-bost:
- info@ecfund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window