CHARLIE'S WISH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We raise awareness about Desmoplastic Small Round Cell Tumour, a cancer that generally affects teenagers,at all fund-raising events within Sussex. Grants are given to a suitable research programme, chosen annually by the trustees, to improve treatments for this type of cancer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 17 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNDA HILTON | Cadeirydd | 12 October 2016 |
|
|
||||
Sera Cork Cork | Ymddiriedolwr | 03 April 2020 |
|
|
||||
DAVID CHRISTOPHER HILTON | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/08/2019 | 17/08/2020 | 17/08/2021 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.42k | £3.10k | £1.83k | £2.25k | £2.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.00k | £0 | £5.00k | £96 | £4.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 17 Awst 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 17 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 17 Awst 2022 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 17 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 17 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 17 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 17 Awst 2020 | 14 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 17 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 17 Awst 2019 | 14 Mehefin 2021 | 362 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 17 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH BY RAISING AWARENESS OF DESMOPLASTIC SMALL ROUND CELL TUMOUR AND MAKING GRANTS TO SUPPORT RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF ITS DIAGNOSIS, TREATMENT AND CURE FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 78
Coates Court
Butts Road
Southwick
Brighton
BN42 4DS
- Ffôn:
- 07598468897
- E-bost:
- charlieswishcharity@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window