Hanes ariannol HEALEY ROAD EDUCATION AND WILDLIFE CENTRE
Rhif yr elusen: 1171753
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2018 | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.96k | £7.93k | £9.58k | £156 | £119 | |
|
Cyfanswm gwariant | £176 | £14.28k | £10.76k | £0 | £426 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.93k | £1.86k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.