Hanes ariannol BRADING COMMUNITY PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1172210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.43k £46.80k £25.43k £39.44k £35.93k
Cyfanswm gwariant £39.38k £24.11k £42.15k £56.95k £26.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £20.19k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £21.84k £20.00k £19.32k £5.00k