Hanes ariannol JUST ONE CLICK AWAY

Rhif yr elusen: 1171634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 14/07/2020 14/07/2021 14/07/2022 14/07/2023 14/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.51k £22.24k £46.52k £48.69k £30.90k
Cyfanswm gwariant £16.37k £15.88k £32.40k £26.91k £22.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.00k