NORTH LINCS TALKING NEWSPAPER FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 509550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A fortnightly magazine and newspaper on audio tape or CD covering the towns and villages of North Lincs. It is available to anyone with difficulty reading a standard newspaper due to visual impairment or physical disability.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £1,906

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ionawr 1980: Cofrestrwyd
  • 09 Awst 2014: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 03 Medi 2014: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NORTH LINCS TALKING NEWS (Enw gwaith)
  • SCUNTHORPE AND AREA TALKING MAGAZINE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
  • SCUNTHORPE TALKING MAGAZINE FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gary Thompson Ymddiriedolwr 19 May 2025
Dim ar gofnod
Phil Rudderforth Ymddiriedolwr 17 March 2025
Dim ar gofnod
Charles Bratton Ymddiriedolwr 08 November 2017
Dim ar gofnod
EDWARD BUCKLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40 £33 £264 £60 £0
Cyfanswm gwariant £2.16k £2.22k £1.73k £1.63k £1.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 01 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 01 Awst 2024 245 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 25 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 23 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 14 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
19 HENRY STREET
SCUNTHORPE
DN15 7QG
Ffôn:
01724840211
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael