Hanes ariannol DOVE HOUSE HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 509551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.54m | £11.75m | £11.30m | £10.89m | £10.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.76m | £9.97m | £9.21m | £9.70m | £10.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £980.09k | £1.78m | £4.09m | £1.23m | £1.06m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.58m | £2.53m | £1.77m | £1.56m | £1.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.85m | £7.29m | £6.66m | £7.74m | £8.17m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.12m | £1.92m | £2.86m | £1.56m | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £27.94k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.81k | £13.52k | £14.62k | £22.42k | £68.50k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.22m | £1.97m | £1.29m | £926.43k | £931.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.75m | £4.23m | £3.96m | £3.95m | £4.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.01m | £5.68m | £5.26m | £5.75m | £5.93m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.99k | £64.77k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.84k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £61.28k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.